THE SPECTACLE MAKERS' CHARITY

Rhif yr elusen: 1186122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity 's main activity is grant-giving, principally for the relief of those in need by reason of vision impairment and/or sight loss and the advancement of study, knowledge and education in the field of optics for the public benefit, including the promotion of research in the field of optics and the publication of the useful results.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £95,084
Cyfanswm gwariant: £94,032

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Medi 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1072172 THE WORSHIPFUL COMPANY OF SPECTACLE MAKERS CHARITY
  • 16 Medi 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1135045 THE WCSM EDUCATION TRUST
  • 04 Tachwedd 2019: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David John Parkins Cadeirydd 25 August 2020
Dim ar gofnod
Priti Kotecha Ymddiriedolwr 31 March 2025
Dim ar gofnod
Nicholas John Parker Ymddiriedolwr 31 March 2025
Dim ar gofnod
Seema Verma Ymddiriedolwr 05 December 2024
Dim ar gofnod
Naz Raoof Ymddiriedolwr 31 October 2023
Dim ar gofnod
Lisa Jean Hopkins Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Dr Miriam Conway Ymddiriedolwr 15 December 2022
Dim ar gofnod
Rupal Lovell-Patel Ymddiriedolwr 15 December 2022
EUROPEAN ACADEMY OF OPTOMETRY AND OPTICS
Derbyniwyd: Ar amser
Francis Drasar Ymddiriedolwr 29 September 2020
Dim ar gofnod
Judith Morris Ymddiriedolwr 29 September 2020
Dim ar gofnod
ROBERT FELIX DUFTON Ymddiriedolwr 25 August 2020
FRUITVOX
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £175.67k £169.90k £152.00k £95.08k
Cyfanswm gwariant £123.25k £111.84k £125.17k £94.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 12 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 12 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 01 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 01 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 15 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 15 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 09 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 09 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
c/o WCSM
Apothecaries Hall
Black Friars Lane
LONDON
EC4V 6EL
Ffôn:
02072362932