THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH DOWN STREET

Rhif yr elusen: 1187524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are a footprint parish offering Sunday services, bible study and prayer for people from all over London.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £64,407
Cyfanswm gwariant: £52,215

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Westminster

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Ionawr 2020: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CHRIST CHURCH DOWN STREET (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Matt Fuller Cadeirydd 01 September 2019
Dim ar gofnod
Jalon Peter Quinn Ymddiriedolwr 29 April 2024
Dim ar gofnod
Dr Christopher Jack de Vos Meiring Ymddiriedolwr 29 April 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth Sarah Hampshire Ymddiriedolwr 29 April 2024
Dim ar gofnod
Rebecca Catherine Millie Symes Ymddiriedolwr 29 April 2024
Dim ar gofnod
Anna Elisabeth Goodden Ymddiriedolwr 29 April 2024
Dim ar gofnod
Camilla Helen Woollatt Ymddiriedolwr 01 April 2024
THE GOSPEL GENERATIONS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Alexandra Ilona Lucas Ymddiriedolwr 03 October 2022
Dim ar gofnod
Emily Ruth Short Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Kely Henry Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
John Peter Maycock Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Thomas Duckering Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Rebecca Rowden Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Professor David Dye Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Marc Doring Ymddiriedolwr 01 September 2019
THE BIBLE TALKS
Derbyniwyd: Ar amser
Caroline Dow Ymddiriedolwr 01 September 2019
CAMP XL
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Philip Frank Alastair Allcock Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Dr Su Kit Chew Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £35.30k £45.66k £56.16k £64.41k
Cyfanswm gwariant £49.66k £42.39k £41.88k £52.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 22 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 22 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Christ Church Down Street
Down Street
London
W1J 7AN
Ffôn:
02076295885
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael