THE HYPERMOBILITY SYNDROMES ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting those living with hypermobility syndromes of all types, through advocacy, validation of the reality of living with these conditions, support towards rehabilitation and positive self-management, and individual and professional health education. This includes: Local groups, helpline, educational and social events, online support, and IS accredited information online and in print.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
39 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Medi 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1011063 THE HYPERMOBILITY SYNDROMES ASSOCIATION
- 04 Rhagfyr 2019: CIO registration
- THE HMSA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Haddon Austin | Cadeirydd | 01 December 2021 |
|
|
||||
Tia Cheang | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|||||
Zoe Lomax | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
||||
Nichola Shelley Gardner | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Rachel King | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.48k | £35.13k | £29.23k | £34.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.01k | £34.75k | £39.54k | £35.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Rhagfyr 2022 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Rhagfyr 2022 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Dec 2019 as amended on 08 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PRESERVE AND PROTECT GOOD HEALTH AMONG, AND RELIEVE THE NEEDS OF, PEOPLE AFFECTED BY HYPERMOBILITY SYNDROMES, IN PARTICULAR BY: 1) PROVIDING VALIDATION, EDUCATION, REHABILITATION AND POSITIVE SELF-MANAGEMENT ADVICE FOR PEOPLE WITH HYPERMOBILITY RELATED DISORDERS AND THEIR ENTIRE SUPPORT NETWORK, INCLUDING THEIR FAMILIES, TEACHERS, FRIENDS AND COLLEAGUES. ENCOURAGING A CULTURE OF SUPPORT WHILE RAISING AWARENESS, KNOWLEDGE AND SELF-DETERMINATION. 2) IMPROVING THE QUALITY OF LIFE, AND ENABLING EFFECTIVE SELF-MANAGEMENT FOR AFFECTED INDIVIDUALS THROUGH A VARIETY OF RESOURCES, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO): SELF MANAGEMENT PROGRAMS, SUPPORT GROUPS, SOCIAL MEDIA, PUBLICATIONS, HELPLINE AND SUPPORT FROM OUR EXPERT PATIENT VOLUNTEERS. 3) WORKING WITH AND EDUCATING THE RELEVANT MEDICAL, SOCIAL AND HEALTH PROFESSIONALS IN DEVELOPING AWARENESS AND UNDERSTANDING OF THE BIOPSYCHOSOCIAL IMPACT OF HYPERMOBILITY RELATED DISORDERS FOR INDIVIDUALS AND THEIR ENTIRE SUPPORT NETWORK. 4) SUPPORTING AND ENCOURAGING INDIVIDUALS IN THEIR PURSUIT OF DIAGNOSIS AND TREATMENT, VIA SIGNPOSTING TO APPROPRIATE SERVICES WHERE NECESSARY. 5) PROVIDING AN ENVIRONMENT WHICH ENABLES PEOPLE AFFECTED BY A HYPERMOBILITY SYNDROME TO VOLUNTEER, FURTHERING THE CHARITY’S AIMS WHILST DEVELOPING THEIR OWN WORKPLACE SKILLS AND CONFIDENCE. 6) MAINTAINING THE INFORMATION STANDARD, AS WAS ACCREDITED BY NHS ENGLAND, SO AS TO ENSURE THE HIGH STANDARD OF ALL HMSA PUBLICATIONS IN WHICHEVER FORMAT DEEMED SUITABLE. 7) WORKING WITH OTHER ORGANISATIONS TO UNDERTAKE AND PROMOTE RESEARCH INTO HYPERMOBILITY RELATED DISORDERS, THE USEFUL RESULTS OF WHICH WILL BE PUBLISHED FOR THE PUBLIC BENEFIT. TO SEEK TO BE THE PATIENT PARTNER AND TO DISSEMINATE RESEARCH, SURVEYS AND INVESTIGATIONS WHILST MAINTAINING OUR HIGH STANDARD OF INFORMATION. 8) COLLABORATING WITH OTHER ORGANISATIONS ON POLICIES, STRATEGIES AND PROJECTS, WHICH ARE SYNERGISTIC WITH THE CIO’S OWN STRATEGY AND VALUES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
49 Greek Street
London
W1D 4EG
- Ffôn:
- 03330116388
- E-bost:
- info@hypermobility.org
- Gwefan:
-
hypermobility.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window