ymddiriedolwyr GRIMSBY YOUTH ZONE
Rhif yr elusen: 1187630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Elizabeth Wroot | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||||
Michael Parker | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|||||||
Adam Daniel Andrew Ottley | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||||
Deborah Cook | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||||
Anthony Stephen Critchlow | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||||
Dr Majdi Osman | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|||||||
Carrie Anne Jensen | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||||
JASON STOCKWOOD | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|||||||
Helen Clare Kanakides | Ymddiriedolwr | 12 August 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.