THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF PENRITH

Rhif yr elusen: 1187270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our activities include: regular public worship open to all, the provision of sacred space for personal prayer and contemplation, pastoral work including visiting the sick and the bereaved, the teaching of Christianity through sermons, courses and small groups, taking of religious assemblies in schools. We promote the whole mission of the Church, through the provision of activities for all ages.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £217,452
Cyfanswm gwariant: £222,632

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Mehefin 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1130727 THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL...
  • 09 Ionawr 2020: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE ECCLESIASTICAL PARISH OF PENRITH (Enw gwaith)
  • THE PARISH OF PENRITH (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REVEREND DAVID GARETH SARGENT Cadeirydd 01 June 2019
ST ANDREWS PARISH ROOMS
Derbyniwyd: Ar amser
PENRITH PARISH CENTRE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
PENRITH CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCHES TOGETHER IN PENRITH
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Mark Gamble Ymddiriedolwr 16 May 2024
LIFE SKILL PROJECT INTERNATIONAL
Derbyniwyd: Ar amser
Suzanne Gamble Ymddiriedolwr 16 May 2024
ST ANDREWS PARISH ROOMS
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Nuttall Ymddiriedolwr 16 May 2024
Dim ar gofnod
Catherine Harper Ymddiriedolwr 16 May 2024
Dim ar gofnod
Clifford Harper Ymddiriedolwr 02 October 2023
PENRITH PARISH CENTRE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Rosemary Fielder Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Rev Elizabeth Katherine Honey Ymddiriedolwr 13 September 2022
Dim ar gofnod
Mark Stephen Popple Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Richard John Haizelden Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Rev MARY GRACE EDWARDS Ymddiriedolwr 29 June 2019
PENRITH CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Linda Jane Boylan Ymddiriedolwr 16 June 2019
Dim ar gofnod
Rev ANDREW GARDNER Ymddiriedolwr 16 June 2019
Dim ar gofnod
Duncan Walker Ymddiriedolwr 16 June 2019
Dim ar gofnod
Philip Anthony Lund Ymddiriedolwr 16 June 2019
Dim ar gofnod
Margaret Elizabeth Irving Ymddiriedolwr 16 June 2019
PENRITH CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
THE PENRITH AND NORTH LAKES U3A
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM ARTHUR MADDAMS Ymddiriedolwr 16 June 2019
Dim ar gofnod
Susan Caroline Anne Tomlinson Ymddiriedolwr 01 June 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £167.04k £235.58k £243.54k £217.45k
Cyfanswm gwariant £143.56k £246.34k £256.70k £222.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £9.71k £4.49k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 02 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 02 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 28 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 06 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 06 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 31 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 31 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PARISH CHURCH OFFICE
PENRITH PARISH CENTRE
ST. ANDREWS PLACE
PENRITH
CA11 7XX
Ffôn:
01768863744
Gwefan:

parishofpenrith.org.uk