THE HELP TIBET TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Help Tibet Trust works in partnership with people of Tibetan origin to promote sustainable communities and develop initiatives which support the wellbeing of the most vulnerable. Our grants' programme supports health and social care of older people; youth development and education; self-sustainable work and employment projects; and community and environmental improvement projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
- India
- Nepal
Llywodraethu
- HELP TIBET (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabelle Sarah White MBE | Cadeirydd | 28 July 2020 |
|
|||||
Karma Tsering | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
LINDA MARGARET MURRAY HANCOCK | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
KATHARINE MARY ELIZABETH COX | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
SUSANN MARY HILL | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.70k | £42.87k | £69.39k | £109.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.80k | £59.18k | £80.08k | £79.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 09 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 09 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF PERSONS OF TIBETAN ORIGIN WHO ARE IN NEED HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES; B) THE ADVANCEMENT OF TIBETAN CULTURE AND HERITAGE FOR THE PUBLIC BENEFIT, PRIMARILY (BUT NOT EXCLUSIVELY) AMONG PEOPLE OF TIBETAN ORIGIN; AND C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF PERSONS OF TIBETAN ORIGIN PRIMARILY (BUT NOT EXCLUSIVELY) BY PROVIDING GRANTS TOWARDS EDUCATIONAL FACILITIES, EQUIPMENT, PROJECTS, AND MATERIALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HELP TIBET
PO BOX 138
LONDON
SW13 9RN
- Ffôn:
- 02087488784
- E-bost:
- info@helptibet.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window