Westminster Seminary UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purpose of the CIO is to promote the Christian faith through training men for the ministry. We also present public lectures, that are open to all, through a monthly Saturday morning course which aims to provide training to lay members of the wider Church. We are based in Newcastle-Upon-Tyne City Centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- De Tyneside
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Sunderland
Llywodraethu
- 26 Mai 2020: CIO registration
- WESTMINSTER PRESBYTERIAN THEOLOGICAL SEMINARY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ian Hamilton | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Rev David Pfeiffer | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|||||
Dr Neil Stewart Rev | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Rev David Gilbert Dr | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Rev Paul Yeulett | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Benjamin Wontrop | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Rev Jon David Payne | Ymddiriedolwr | 25 May 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £635.00k | £131.68k | £413.60k | £443.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £226.58k | £373.64k | £339.35k | £354.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £607.95k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £27.05k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £226.58k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 05 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 05 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 May 2020 as amended on 20 Dec 2023 as amended on 15 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE CIO ARE TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL BASIS BY THE PROVISION OF THEOLOGICAL AND PASTORAL RESOURCES AND TRAINING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Alderman Fenwick's House
98-100 Pilgrim Street
Newcastle Upon Tyne
NE1 6SQ
- Ffôn:
- 01912610526
- E-bost:
- contact@wpts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window