THE BARBARA & ROLAND TEGEDER FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities of the charity are twofold: 1) To apply available funds in the support of a wide range of causes, the primary areas of interest being the preservation of craftmanship, the education of people and advancement of research into humanity and the arts. 2) An incubator for initiatives and projects that fall within the Charitable Fund's primary areas of interest.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Mai 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Roland Walter Norbert Tegeder | Cadeirydd | 06 November 2018 |
|
|
||||
Adriana Natcheva | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Krishnan Narayanan | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|||||
Vera Ingrid Lisa Tegeder | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £45.55k | £32.23k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.32k | £36.22k | £12.18k | £18.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 29 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 29 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 01 Hydref 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06 NOV 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 08 MAR 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 10 FEB 2020
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITYÆS OBJECTS ("OBJECTS") ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT: (A) PROMOTION OF THE ARTS, HERITAGE AND CRAFTSMANSHIP, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING FINANCIAL AND OTHER SUPPORT TO FACILITATE THE CREATION AND DISPLAY OF ART AND/OR PRESERVATION OF TRADITIONAL CRAFTS; AND (B) TO FURTHER SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
86/87
Campden Street
LONDON
W8 7EN
- Ffôn:
- 07528402238
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window