Ymddiriedolwyr WAVE FORWARD

Rhif yr elusen: 1191038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Katie Mitchell Ymddiriedolwr 14 January 2025
Dim ar gofnod
Ro Lewis Ymddiriedolwr 13 August 2024
Dim ar gofnod
Ben Michael McGregor Ymddiriedolwr 11 April 2023
Dim ar gofnod
Eleanor Cragg Ymddiriedolwr 01 March 2023
WORKINGTON TOWN BOYS ANDGIRLS CLUB
Derbyniwyd: 93 diwrnod yn hwyr
David Beuzeval Ymddiriedolwr 22 November 2022
Dim ar gofnod