Hanes ariannol ROTARY CLUB OF MONMOUTH CHARITY TRUST FUND

Rhif yr elusen: 515576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £38.66k £43.31k £53.37k £35.26k £55.43k
Cyfanswm gwariant £40.86k £25.73k £52.16k £41.80k £81.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.09k N/A £3.00k £2.26k £2.20k