Hanes ariannol ST LUKE'S CHESHIRE HOSPICE
Rhif yr elusen: 515595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.09m | £5.20m | £5.67m | £5.65m | £6.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.78m | £4.70m | £4.78m | £4.49m | £5.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £705.23k | £707.42k | £1.63m | £1.19m | £804.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.83m | £2.15m | £1.75m | £2.09m | £2.65m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.44m | £2.22m | £1.50m | £2.12m | £2.38m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £749.65k | £745.28k | £1.71m | £952.02k | £944.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £68.17k | £91.94k | £84.13k | £100.35k | £150.52k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £629.17k | £385.62k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £520.18k | £634.14k | £603.21k | £914.38k | £1.38m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.18m | £3.16m | £3.32m | £3.02m | £3.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.60m | £1.54m | £1.12m | £1.47m | £1.66m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.35k | £34.95k | £34.30k | £36.06k | £44.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £74.23k | £50.59k | £25.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.88k | £10.61k | £5.70k | £30.65k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £343.32k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.