ymddiriedolwyr ST LUKE'S CHESHIRE HOSPICE
Rhif yr elusen: 515595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKE RIDLEY | Cadeirydd | 19 April 2017 |
|
|||||
Rachael Lisa Willaims | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Graham Reynard Aitken | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Dr Samuel Robert Malton | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Zoe Ahearne | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Katharine Gibbs-Blythe | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Wendy Davies | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Lee Greenbury | Ymddiriedolwr | 28 June 2019 |
|
|
||||
Tina Cookson | Ymddiriedolwr | 28 June 2019 |
|
|
||||
Graham Peter Jones | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
COLIN PETER NORMAN | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.