SAGE DANCE COMPANY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a London based dance company which provides people of 55 years plus with opportunities to develop their skills in contemporary dance and choreography and perform original works at a variety of events, festivals and venues in London and further afield. We aim to promote the benefits of dancing to our members and a wider public, whatever their age.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 13 Gorffennaf 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Marea Meredith Heasman | Cadeirydd | 23 May 2016 |
|
|
||||
PHILIPPA JANET MORGAN | Ymddiriedolwr | 02 February 2019 |
|
|||||
Helen Claire Martin MA | Ymddiriedolwr | 02 January 2019 |
|
|
||||
Felicity Mary McDonald BA | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
||||
Jean Valerie Woollard | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
||||
Cecil Stephen Rowe M.A. | Ymddiriedolwr | 12 September 2012 |
|
|
||||
GILLIAN MARGARET WESLEY | Ymddiriedolwr | 12 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.11k | £14.31k | £11.60k | £7.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.61k | £10.78k | £14.66k | £9.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 FEB 2020 AS AMENDED ON 01 JUL 2020
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘THE OBJECTS’) ARE: 1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ART OF DANCE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY AMONG PEOPLE AGED 55 AND OVER, BY: (A) PROVIDING TRAINING IN DANCE AND PERFORMANCE SKILLS FOR OLDER PEOPLE; AND (B) PROVIDING OPPORTUNITIES TO PARTICIPATE IN PUBLIC PERFORMANCES AT FESTIVALS AND FORUMS, INCLUDING EVENTS WHICH FOCUS ON AGEING WELL. 2. TO PRESERVE AND PROTECT GOOD PHYSICAL AND MENTAL HEALTH AND WELLBEING AMONG PEOPLE AGED OVER 55 BY ENCOURAGING THEM TO PARTICIPATE IN DANCE AS A MEANS OF PROMOTING PHYSICAL ACTIVITY, IMPROVING COGNITIVE SKILLS AND INTERACTING SOCIALLY WITH OTHERS TO REDUCE LONELINESS AND SOCIAL ISOLATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 OAKESHOTT AVENUE
LONDON
N6 6NS
- Ffôn:
- 02072093593
- E-bost:
- info@sagedancecompany.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window