Hanes ariannol TAPTONHOLME
Rhif yr elusen: 515698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £479.07k | £560.73k | £475.37k | £543.28k | £665.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £492.80k | £546.40k | £535.29k | £549.61k | £618.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £14.81k | £7.65k | £3.27k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | N/A | £100 | £110 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £560.05k | N/A | £542.57k | £661.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £683 | N/A | £606 | £747 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £3.27k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £546.40k | N/A | £549.61k | £618.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.