TREES FOR BERMONDSEY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Trees for Bermondsey works with the community, Southwark council, the GLA and others to protect, replace and increase tree canopy across Bermondsey. We improve existing places for people and nature and create new green spaces for the benefit of all, raising awareness of ways to combat the effects of climate change through our actions and encouraging and supporting others to do the same.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £21,491 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Southwark
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Vaughan Ms | Cadeirydd | 23 November 2021 |
|
|||||
Leanne Werner | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Robert Hutchinson | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Andrew Readman Mr | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Katherine Hayes | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.76k | £22.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.81k | £43.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £48.10k | £21.49k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
1.TO PROMOTE THE CONSERVATION PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BY THE PLANTING OF TREES AND OTHER PLANTS ON STREETS AND IN PUBLICLY ACCESSIBLE SPACES WITHIN THE LONDON BOROUGH OF SOUTHWARK AND IN PARTICULAR THE WARDS AROUND BERMONDSEY TO MITIGATE THE DETRIMENTAL EFFECTS OF CLIMATE CHANGE AND URBAN OVERHEATING, ENCOURAGE BIODIVERSITY AND IMPROVE AIR AND WATER QUALITY. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT INCLUDING BY PROMOTING TREE PLANTING AS A MEANS FOR THE PUBLIC TO LEARN ABOUT WIDER ENVIRONMENTAL ISSUES SUCH AS: SUSTAINABILITY, CLIMATE CHANGE, ECOLOGY AND THE MITIGATING NEED FOR TREES. 3. FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE PHYSICAL ENHANCEMENT AND BEAUTIFICATION OF STREETS AND PUBLICLY ACCESSIBLE SPACES AROUND BERMONDSEY AND THE WIDER BOROUGH OF SOUTHWARK AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE, BY THE PLANTING OF TREES AND SECURING THEIR GUARDIANSHIP.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
107 GRANGE ROAD
LONDON
SE1 3BW
- Ffôn:
- 02072522105
- E-bost:
- info@treesforbermondsey.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window