ymddiriedolwyr NORTHUMBERLAND ARCHIVES CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1188637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Shaw | Cadeirydd | 26 May 2020 |
|
|
||||
Flora Moxon | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|||||
John Webster | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Morag Linda Gordon Boyes MA | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
Professor Anne Marie Tindley | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Stuart Martin Bankier | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|||||
William Browne-Swinburne | Ymddiriedolwr | 26 May 2020 |
|
|
||||
John McMorrough Carr-Ellison | Ymddiriedolwr | 26 May 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.