THE BUCKINGHAMSHIRE MILITARY MUSEUM TRUST (THE BMMT)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purpose is to hold, conserve, enhance, interpret and exhibit the regimental collections of the former auxiliary military forces raised in Buckinghamshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 293593 BUCKINGHAMSHIRE MILITARY MUSEUM TRUST
- 26 Mai 2020: CIO registration
- THE BUCKINGHAMSIRE MILITARY MUSEUM TRUST ("THE BMMT") (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt Col Derek Alexander Plews BA, MA, VR | Cadeirydd | 18 July 2019 |
|
|
||||||
Countess Elizabeth Howe | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|||||||
Alastair James Hay Murray | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||||
Major Michael Joseph Hrycak | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||||
Stephen James Berridge | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||||
Captain Courtenay Cumberland Coade | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||||
Simon Williams | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|
||||||
JOHN BARLOW SHELDON | Ymddiriedolwr | 12 December 2013 |
|
|
||||||
Major General Gregory Stephen Smith CB QVRM TD | Ymddiriedolwr | 16 May 2005 |
|
|||||||
Lt Col Simon Edward Wilkinson FNAEA, DL | Ymddiriedolwr | 16 September 2003 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.71k | £4.73k | £3.77k | £8.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.69k | £7.89k | £5.47k | £2.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 May 2020
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO HOLD, CONSERVE, ENHANCE, INTERPRET AND EXHIBIT FOR THE PUBLIC BENEFIT THE REGIMENTAL COLLECTIONS OF THE FORMER AUXILIARY MILITARY FORCES RAISED IN THE HISTORIC COUNTY OF BUCKINGHAMSHIRE (BEING THE AREA DEFINED AS THE COUNTY OF BUCKINGHAMSHIRE PRIOR TO THE REORGANISATION FOLLOWING THE IMPLEMENTATION OF THE LOCAL GOVERNMENT ACT 1972); AND 3.2 TO PROMOTE, RESEARCH AND UNDERTAKE ANY ANCILLARY CHARITABLE PURPOSE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BUCKINGHAM TOURIST CENTRE
OLD GAOL
MARKET HILL
BUCKINGHAM
MK18 1JX
- Ffôn:
- 01736762929
- E-bost:
- ian.beckett@bmmt.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window