IDEA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
iDEA Foundation helps people develop digital and enterprise skills, discover new talents and gain digital confidence, for free. iDEA learners work through modules online to be rewarded with digital badges and points which are collected, and count towards achieving the Bronze, Silver or Gold Inspiring Digital Enterprise Award.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 3 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 09 Mehefin 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Robert Anthony Cryan CBE FIET | Cadeirydd | 06 May 2020 |
|
|||||||||
Richard William James Parry | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
|||||||||
Arjuna Gihan Fernando MBE | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £621.62k | £560.41k | £191.11k | £105.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £251.88k | £374.35k | £357.49k | £321.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.24k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £46 | £1.22k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £621.58k | £559.20k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £251.88k | £374.35k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.43k | £8.25k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06 MAY 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL, IN PARTICULAR IN THE SUBJECTS OF DIGITAL TECHNOLOGIES, ENTERPRISE AND ENTREPRENEURSHIP IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY PROVIDING ONLINE TOOLS TO DEVELOP SKILLS IN THESE AND RELATED SUBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
66 LINCOLN'S INN FIELDS
LONDON
WC2A 3LH
- Ffôn:
- 07392091597
- E-bost:
- support@idea.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window