THE BRYNTAIL COTTAGE CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides self catering accommodation in mid Wales for disadvantaged schools and youth groups from Birmingham.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Birmingham
- Powys
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catrin Sarah Meredith | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
LT COL NEIL MACKINTOSH | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|||||
Christopher Etheridge | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|||||
Dr Adrian Peter Murphy | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
||||
Richard Fryer | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
||||
Andrew Bryan Hiorns | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
||||
Paul Marano | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.52k | £138.84k | £12.11k | £9.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.30k | £13.77k | £8.28k | £14.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Jun 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE AFFORDABLE ACCOMMODATION AND FACILITIES FOR EDUCATIONAL, RECREATIONAL AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR CHILDREN AND YOUNG PERSONS WHO BY REASON OF THEIR YOUTH OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES ARE IN NEED OF SUCH FACILITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR SUCH CHILDREN AND YOUNG PERSONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TILE CROSS ACADEMY
GRESSEL LANE
BIRMINGHAM
B33 9UF
- Ffôn:
- 01218033854
- E-bost:
- bryntail@tilecross.academy
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window