Hanes ariannol WEST MIDLANDS HISTORIC BUILDINGS TRUST
Rhif yr elusen: 516158
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £131.60k | £122.13k | £88.47k | £94.60k | £145.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.39k | £115.49k | £72.72k | £86.13k | £167.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £8.80k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £55.29k | £44.38k | N/A | £19.89k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.