AFRICAN WOMEN EMPOWERMENT FORUM (AWEF)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
AWEF empowerment process seek to give African Women, Refugees and Asylum Seekers and their children the power of making decisions on their own, through having access to information and resources that will enhance them in making proper decision, grant them options from which they can make choices for themselves, then having the abilities to exercise assertiveness within collective decision-making .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Nottingham
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 21 Medi 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Olga Maria Rebeiro Guedes BAILEY | Cadeirydd | 09 June 2006 |
|
|
||||
Dr Roda Madziva | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|||||
Azza Omer | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Grace Kamau | Ymddiriedolwr | 23 September 2017 |
|
|
||||
Faith Gakanje-Ajala | Ymddiriedolwr | 09 June 2006 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £11.17k | £18.95k | £53.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £11.17k | £622 | £36.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Chwefror 2023 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Chwefror 2023 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF THOSE GRANTED REFUGEE, ASYLUM SEEKER, AND MIGRANT STATUS AND THEIR DEPENDANTS IN NEED THEREOF SO AS TO ADVANCE THEM IN LIFE AND ASSIST THEM TO ADAPT WITHIN NEW COMMUNITIES IN NOTTINGHAM CITY, NOTTINGHAMSHIRE AND EAST MIDLANDS. IN SUPPORT THEREOF ACCORDING TO STATUS PROVIDE: TRAINING IN BASIC SKILLS TO HELP FIND WORK; GENERAL EDUCATION INCLUDING LANGUAGE SKILLS; ACCESS HEALTH AND SOCIAL CARE SERVICES AND FACILITATE INTEGRATION IN SUCH A WAY THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY AND HELP MEET THEIR NEEDS AND PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY AND WITHIN THE WIDER COMMUNITY.
Maes buddion
IN NOTTINGHAM CITY, NOTTINGHAMSHIRE AND EAST MIDLANDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
African Women Empowerment Forum
UNIT 2, VICTORIA COURT
KENT STREET
NOTTINGHAM
NG1 3LZ
- Ffôn:
- 0774158165
- E-bost:
- info@awef.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window