INVICTUS PROPHETIC NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
religious activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Canada
- Cenia
- De Affrica
- Ffrainc
- Gwlad Belg
- Ireland
- Sweden
- Uganda
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 16 Gorffennaf 2020: Cofrestrwyd
- Invictus Kingdom Ministries (Enw gwaith)
- INVICTUS PROPHETIC GLOBAL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Anne Sendall-King | Cadeirydd | 24 February 2020 |
|
|
||||
Roger Gwyn Parry | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|||||
Heather Joy Clayton | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Paul Barrett | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Stephen Cummins Mr | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.21k | £42.87k | £75.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.00k | £60.58k | £86.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 FEB 2020
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF RELIGION - TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE EVANGELICAL ALLIANCE BASIS OF FAITH, BY PARTNERING WITH CHURCHES, MISSION GROUPS, NGO'S GLOBALLY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION - TO DELIVER TEACHING ON THE PROPHETIC GIFTINGS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY USE OF INFORMATION, MEDIA, SUCH AS THE INTERNET, RADIO, TV SEMINARS, CONFERENCES, LECTURES, WRITTEN MATERIAL AND OTHER APPROPRIATE MEANS. THE RELIEF OF POVERTY. EXCLUSIVELY OR PARTNERING WITH OTHER ORGANISATIONS TO MEET NEED AND ALLEVIATE SUFFERING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Llys Y Wennol
Llanbedr Dyffryn Clwyd
RUTHIN
Denbighshire
LL15 1TB
- Ffôn:
- +44 7847882251
- E-bost:
- llysywennol@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window