THE RECRUITMENT JUNCTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Recruitment Junction is a recruitment agency for ex-offenders. We are a not-for-profit enterprise with a social heart, on a commercial mission. Our vision is to see people with convictions rediscover a sense of purpose through work and become role models who drive positive generational impact across their families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Medi 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Cameron Boyd Mann | Cadeirydd | 27 September 2020 |
|
|
||||
Mark Nicholas Simpson | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|||||
MARGARET KAY LAWSON | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £138.32k | £328.95k | £263.72k | £437.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.73k | £204.93k | £238.99k | £342.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £61.20k | £138.47k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £92.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 21 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 21 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 30 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 30 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE REHABILITATION OF EX-OFFENDERS AND PEOPLE WITH CRIMINAL CONVICTIONS FOR THE PUBLIC BENEFIT AND WITHIN A CHRISTIAN ETHOS, INCLUDING THROUGH, BUT NOT LIMITED TO, THE PROVISION OF MENTORING, PEER-LED SUPPORT, ADVOCACY AND BROKERAGE WITH POTENTIAL EMPLOYERS, THE PROVISION OF GRANTS, GOODS OR SERVICES, IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTITY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Milburn House
19 Dean Street
Newcastle upon Tyne
NE1 1PQ
- Ffôn:
- 0191 560 0232
- E-bost:
- info@therecruitmentjunction.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window