THE SERCO PEOPLE FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Serco People Fund supports Serco colleagues and their close families facing extraordinary financial challenges. The People Fund embraces Serco's value of Care, providing support to colleagues and their families in times of need. As an independent charity we do this by providing grants in response to applications from colleagues and, where helpful, connecting them to other assistance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
Llywodraethu
- 16 Ebrill 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID CHARLES EVELEIGH | Cadeirydd | 16 April 2021 |
|
|||||
Sarah Bartram | Ymddiriedolwr | 18 November 2024 |
|
|
||||
Stevie-Louise Williams | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|
||||
Mark Withecombe | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Thomas Walton | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Planner | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
ALEX FERGUSON | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
STEPHEN JAMES GRASSBY | Ymddiriedolwr | 16 April 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.06m | £144.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £198.95k | £468.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.05m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.36k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £198.95k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.28k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 09 Awst 2024 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 09 Awst 2024 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 30 Awst 2023 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 30 Awst 2023 | 31 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Apr 2021 as amended on 31 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
For the public benefit, to relieve poverty, directly or indirectly, among current employees or retired employees of Serco (or its associated businesses) and their dependants or immediate relatives (which shall mean spouses, children and grandchildren).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SERCO GROUP PLC
SERCO HOUSE
16 BARTLEY WOOD BUSINESS PARK
BARTLEY WAY
HOOK
RG27 9UY
- Ffôn:
- 0345 010 4000
- E-bost:
- info@sercopeoplefund.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window