STOS THEATRE COMPANY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Performance of musical theatre and the furtherance of amateur theatre in Sheffield and the surrounding area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 06 Ionawr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Michelle Horsfield | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Charlotte Rose Musgrove | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Vivien Siberry-Scott | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Jill Annette Beckett | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Mark Harris | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Janet Rose Sanders | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Christine Janet Minott | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Philip Brownhill | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
JUDITH MARGARET MCMURRAY | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|||||
Dr Sally Marie Badham | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £131.67k | £115.02k | £108.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £117.10k | £100.21k | £118.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 12 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 12 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO PROMOTE AND ADVANCE EDUCATION IN THE PERFORMING ARTS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE STUDY AND PERFORMANCE OF OPERAS, OPERETTA, MUSICALS AND OTHER GENRES OF THEATRE INCLUDING PLAY READINGS, CONCERTS, EXCERPTS AND FULLY STAGED PERFORMANCES IN SHEFFIELD AND ITS SURROUNDING AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
76 Old Hay Close
SHEFFIELD
S17 3GQ
- Ffôn:
- 01142362430
- E-bost:
- rjmcmurray@talktalk.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window