CYNGHRAIR SEIRIOL ALLIANCE

Rhif yr elusen: 1192222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To develop the capacity and skills of socially, economically or otherwise disadvantaged members of the community of Seiriol and the surrounding area, in such a way that their needs can be more effectively identified and met and that they are empowered to participate more fully in society.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £40,502
Cyfanswm gwariant: £58,132

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Ynys Môn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Tachwedd 2020: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lesley Joy Rendle Ymddiriedolwr 11 January 2024
Dim ar gofnod
Gethyn Wyn Rowlands Ymddiriedolwr 11 January 2024
Dim ar gofnod
Stephen Jones Ymddiriedolwr 11 January 2024
Dim ar gofnod
Barbara Ann Williams Ymddiriedolwr 02 November 2022
Dim ar gofnod
Robert James Macaulay Ymddiriedolwr 02 November 2022
BEAUMARIS RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE BEAUMARIS YOUTH AND COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Janet Eileen Owens Ymddiriedolwr 02 November 2020
Dim ar gofnod
Dr STEPHEN MACVICAR Ymddiriedolwr 02 November 2020
ST. DAVID'S HOSPICE
Derbyniwyd: Ar amser
THE LLANFAES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CANOLFAN HAMDDEN BEAUMARIS A'R CYLCH
Derbyniwyd: Ar amser
MILDRED GRAY ROBERTS WORK EXPERIENCE SUPPORT CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN ALWYN ROWLANDS Ymddiriedolwr 02 November 2020
CANOLFAN HAMDDEN BEAUMARIS A'R CYLCH
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Ifan Morgan Ymddiriedolwr 02 November 2020
Dim ar gofnod
Diana Bell Ymddiriedolwr 02 November 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £97.53k £75.13k £40.50k
Cyfanswm gwariant £81.80k £70.04k £58.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £92.22k £20.00k £6.73k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 06 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 06 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 09 Ebrill 2024 69 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 09 Ebrill 2024 69 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 07 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 07 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CANOLFAN BEAUMARIS
RATING ROW
BEAUMARIS
ANGLESEY
LL58 8AL
Ffôn:
01248811200