TOTNES MUSEUM TRUST

Rhif yr elusen: 1191791
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The running and maintenance of a museum.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £20,002
Cyfanswm gwariant: £31,093

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Ebrill 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 296684 TOTNES MUSEUM TRUST
  • 13 Hydref 2020: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • TOTNES ELIZABETHAN HOUSE MUSEUM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alan Chandler Ymddiriedolwr 28 March 2024
Dim ar gofnod
Catherine Ann Wilson Ymddiriedolwr 04 October 2022
THE TOTNES AND DISTRICT SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
P D BETHEL Ymddiriedolwr 13 October 2020
BEARNE'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Thomas Kenneth Coia Ymddiriedolwr 13 October 2020
Dim ar gofnod
Alan Roffey Ymddiriedolwr 13 October 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.19k £17.81k £20.00k
Cyfanswm gwariant £29.60k £29.03k £31.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £19.14k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 19 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 19 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 30 Ionawr 2024 33 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 30 Ionawr 2024 33 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 15 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 15 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
TOTNES ELIZABETHAN HOUSE & MUSEUM
70 FORE STREET
TOTNES
TQ9 5RU
Ffôn:
01803863821