Hanes ariannol ARKENDALE MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 516550
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.32k £22.44k £12.46k £20.48k £18.64k
Cyfanswm gwariant £7.51k £4.89k £6.03k £13.01k £10.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £18.93k £2.72k N/A N/A