ymddiriedolwyr THE FUND FOR STUDENTS
Rhif yr elusen: 516595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Turner | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Patricia Smith-Williams | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Denise de Borde | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Felicity Spratt | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
Jeff Quantrill | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|||||
Daniel Jackson | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Hannah Gallimore | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Rhiannon Thomas | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
Andrew Francis Smith | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|||||
BEATRICE HARVEY | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
JANE RUTHERFORD | Ymddiriedolwr | 26 February 2014 |
|
|||||
Dr HILARY DOWEN | Ymddiriedolwr | 14 December 2012 |
|
|
||||
HELEN COULTHARD | Ymddiriedolwr | 23 November 2011 |
|
|||||
TIM HABART | Ymddiriedolwr | 23 November 2011 |
|
|
||||
TRACEY COLES | Ymddiriedolwr | 23 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.