RAISE YOUR VOICE

Rhif yr elusen: 1191932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Raise Your Voice is a music project for vulnerable people living with dementia and their carers, based in the area around Lewes, East Sussex. Each session is run by two professional musicians, (singer and pianist). They are supported by a team of volunteers with a wealth of experience of working with vulnerable adults in social care, as well as in the legal profession.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023

Cyfanswm incwm: £8,815
Cyfanswm gwariant: £15,997

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Hydref 2020: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lesley Alison Dunford BA Hons MA Cadeirydd 21 October 2020
Dim ar gofnod
R H CLOW Ymddiriedolwr 25 January 2023
Dim ar gofnod
ANDREW JOHN SYMONDS Ymddiriedolwr 21 October 2020
BRIDGE CARE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Charlotte Wallis Ymddiriedolwr 21 October 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £37.93k £11.93k £8.82k
Cyfanswm gwariant £17.53k £11.84k £16.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.00k £10.00k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 11 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 11 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 17 Hydref 2023 47 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 01 Rhagfyr 2023 92 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 01 Medi 2022 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 01 Medi 2022 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1 ROUSSILLON COTTAGES
CINDER HILL
NORTH CHAILEY
LEWES
BN8 4HP
Ffôn:
01825723662