THE DEVON FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES

Rhif yr elusen: 1191427
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The WI exists to educate women, to enable them to provide an effective role in the community, expand their horizons and to develop and pass on skills. This is achieved through educational courses covering IT, cookery, craft, cultural pursuits, sport and health and many others. These are run by qualified tutors either at County level or our own Denman College.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023

Cyfanswm incwm: £146,866
Cyfanswm gwariant: £163,817

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 291301 WEST ALVINGTON WOMEN'S INSTITUTE
  • 08 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1095770 SHEBBEAR WOMEN'S INSTITUTE
  • 08 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1019699 OGWELL WOMEN'S INSTITUTE
  • 11 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1016290 LUSTLEIGH WOMENS INSTITUTE
  • 22 Medi 2020: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Evelyn Graham Watson Cadeirydd 02 July 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY AND ST GABRIEL, STOKE GABRIEL, TOTNES.
Derbyniwyd: Ar amser
STOKE GABRIEL VILLAGE HALL TRUSTEES
Derbyniwyd: Ar amser
THE DEVON FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES
Derbyniwyd: Ar amser
Jo-Ann Middleton Ymddiriedolwr 19 June 2024
THE DEVON FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Elizabeth Shorthouse Ymddiriedolwr 01 June 2021
THE DEVON FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES
Derbyniwyd: Ar amser
Pamela Joan Keane Mrs Ymddiriedolwr 26 May 2021
Dim ar gofnod
ROSAMUND LYNN MATTERFACE Ymddiriedolwr 30 April 2019
Dim ar gofnod
Janet Mary Connolly Ymddiriedolwr 30 April 2019
Dim ar gofnod
RITA CHRISTINE NEBBETT Ymddiriedolwr 30 April 2019
SHALDON & RINGMORE WOMEN'S INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
MARIE WINIFRED RHODES Ymddiriedolwr 30 April 2019
SHALDON & RINGMORE WOMEN'S INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £109.16k £199.35k £146.87k
Cyfanswm gwariant £121.55k £154.92k £163.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 28 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 28 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 27 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 27 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE FIRS
HONITON ROAD
BLACKHORSE
EXETER
EX5 2FT
Ffôn:
01392255386