BMA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The BMA Foundation is an independent charity that awards funds to encourage and further medical research. Our mission is to support medical students, doctors and scientists in their research aims and help pioneer medical research. Each year, research grants are awarded to medical students, research scientists and doctors, all funded by generous past bequests.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,165,611
Roddion a chymynroddion | £193.16k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £972.45k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,073,063
Codi arian | £61.75k | |
Weithgareddau elusennol | £1.01m | |
Arall | £0 |
£1,401,580 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £61.75k | |
Gwariant elusennol | £1.01m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £92.55k |
Codi arian a Arall Gwariant | £61.75k | |
Gwariant elusennol | £1.01m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.49m |
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ram Pragash Moorthy | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Professor Helen Louise Fisher | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Professor Ashley Woodcock | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Jonathan Anthony Collins | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Neeta Major | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
Professor Philip Banfield | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.85m | £1.18m | £1.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.04m | £1.04m | £1.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.90m | £190.82k | £193.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £948.31k | £990.45k | £972.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £242 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.74m | £740 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £1.01m | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.24k | £34.69k | £61.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.40k | £15.69k | £2.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £782.99k | £824.34k | £857.29k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £29.24k | £34.69k | £31.97k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £27.93m | £24.73m | £26.12m | |
|
Cyfanswm asedau | £327.59k | £1.26m | £1.36m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.53m | £2.69m | £2.68m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 09 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECT IS THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND THE RELIEF OF SICKNESS FOR THE PUBLIC BENEFIT INCLUDING BY: (I) THE PROMOTION OF MEDICAL RESEARCH, THE PUBLICATION OF THE RESULTS OF SUCH RESEARCH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND THE INVESTIGATION OF NEW METHODS OF MEDICAL RESEARCH; AND (II) THE FURTHER EDUCATION OF MEDICAL PRACTITIONERS AND THE INVESTIGATION OF NEW METHODS OF EDUCATING MEDICAL PRACTITIONERS TO ENCOURAGE THE HIGHEST STANDARDS IN MEDICAL PRACTICE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BRITISH MEDICAL ASSOCIATION
B M A HOUSE
TAVISTOCK SQUARE
LONDON
WC1H 9JP
- Ffôn:
- +442073836341
- E-bost:
- researchgrants@bma.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window