Hanes ariannol WORCESTERSHIRE YMCA LIMITED
Rhif yr elusen: 516872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (175 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.44m | £4.18m | £4.44m | £4.16m | £4.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.88m | £4.34m | £4.28m | £4.20m | £4.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £266.51k | £266.94k | £181.38k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £109.88k | £417.27k | £589.54k | £512.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £45.95k | £304.72k | £2.40k | £257.05k | £337.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.36m | £966.64k | £808.56k | £964.07k | £1.09m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.03m | £2.91m | £3.53m | £2.94m | £2.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £31 | £8 | £31 | £25 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £97.08k | £0 | £132.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.60m | £3.71m | £3.45m | £3.36m | £3.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £282.49k | £633.95k | £0 | £840.91k | £918.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £26.46k | £0 | £91.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £833.24k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.