ymddiriedolwyr WORCESTERSHIRE YMCA LIMITED
Rhif yr elusen: 516872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (175 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindsay Sartori | Cadeirydd | 10 December 2021 |
|
|
||||||||
Philip Norman Smiglarski | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|||||||||
Rev Michael Sermon | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|||||||||
Rev Gail Rogers | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|||||||||
Melanie Braden | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|||||||||
Emma Cartwright | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.