THE WORD ONE TO ONE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide resources and training which enables Christian believers to confidently share the original message of the Bible with their contacts and friends.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 24 Tachwedd 2020: CIO registration
- THE WORD 1-2-1 (Enw gwaith)
- WORD 121 (Enw gwaith)
- WORD 1-2-1 (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Eric Borgonon | Cadeirydd | 24 November 2020 |
|
|
||||||
David James Jackman | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||||
Akeel Husein Kurban Sachak | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|||||||
Nancy Benham MBE | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|||||||
Charles Kworenga Kasenene | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £316.82k | £452.97k | £408.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £180.71k | £354.03k | £459.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE PURPOSES OF THE CIO ARE TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING: 3.1.1 RESOURCES WHICH ENABLE CHRISTIAN BELIEVERS TO CONFIDENTLY SHARE THE ORIGINAL MESSAGE OF THE BIBLE WITH OTHERS; 3.1.2 TRAINING EVENTS TO MOBILIZE CHRISTIANS TO SHARE THE BIBLE WITH THEIR CONTACTS AND FRIENDS; 3.1.3 TRAINING RESOURCES TO ENABLE CHURCH LEADERS TO EQUIP THEIR OWN CONGREGATIONS TO SHARE THE BIBLE; AND 3.1.4 EVANGELISTIC EVENTS IN THE UNITED KINGDOM AND IN SUCH OTHER COUNTRIES ACROSS THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME SEE FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PARK GREEN COTTAGE
BARHATCH ROAD
CRANLEIGH
SURREY
GU6 7DJ
- Ffôn:
- 07890657761
- E-bost:
- info@theword121.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window