THE KINGDOM CHOIR FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is not yet active but its aims are the relief of those in need by reason of their age, mental health, ill-health, disability, financial hardship, or other disadvantage, to act as a resource for young people, and teaching or conducting of Gospel music.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 28 Ionawr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Olatunde Shosanya | Cadeirydd | 28 January 2021 |
|
|||||
Elaine Delores Simpson | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Karen Muriel Cecile Gibson MBE | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.09k | £289 | £2.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.75k | £1.20k | £4.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 02 Mai 2025 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 02 Mai 2025 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 24 Mehefin 2024 | 55 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | 62 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1)THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF THEIR AGE, MENTAL HEALTH, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, WOMEN WHO HAVE SUFFERED DOMESTIC ABUSE AND, OR SEXUAL ABUSE, AND THOSE EXPERIENCING RACE DISCRIMINATION OR SOCIAL INJUSTICE, THROUGH THE PROVISION OF WORKSHOPS, MENTORING, EDUCATING AND TRAINING, AND BY USING THE MEDIUM OF GOSPEL AND INSPIRATIONAL MUSIC AND SUCH OTHER WAYS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE, SOCIAL INJUSTICE MEANS A SITUATION IN WHICH THERE IS A LACK OF FAIRNESS JUSTICE OR OPPORTUNITY DUE TO SOMEONE'S SOCIAL; ECONOMIC OR RACIAL PROFILE. (2) TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF ARTS AND CREATIVITY, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: (A) ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; (B) ADVANCING EDUCATION; (C) RELIEVING UNEMPLOYMENT; (D) PROVIDING RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR PEOPLE LIVING IN THE AREA OF BENEFIT WHO HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES WITH A VIEW TO IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS. (3) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE PROVISION OF COURSES AND SUPPORT FOR THOSE ENGAGED IN OR ABOUT TO ENGAGE IN THE TEACHING OR CONDUCTING OF GOSPEL MUSIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Kalculus
119 Marylebone Road
London
NW1 5PU
- Ffôn:
- 02072234441
- E-bost:
- Hello@tkcfoundation.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window