Dogfen lywodraethu THE JOHN EASTWOOD HOSPICE TRUST
Rhif yr elusen: 517041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 15 OCTOBER 1985 AS AMENDED BY A SCHEME DATED 7 JULY 1995 SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 11 DECEMBER 1995,20 MAY 1998, 17TH JULY 2000, 4TH NOVEMBER 2003 AND 16TH JUNE 2004
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF AGED IMPOTENT AND POOR PERSONS WHO SHALL BE SUFFERING FROM CANCER OR ANY TERMINAL ILLNESS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE DISTRICTS OF MANSFIELD,ASHFIELD AND NEWARK AND SHERWOOD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.