ymddiriedolwyr THE RADLEY LAKES TRUST
Rhif yr elusen: 1192259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Hamilton Woolhouse | Cadeirydd | 06 December 2021 |
|
|||||||
Councillor Elio Astone | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||||
Sarah Leeming | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||||
Sheena Jane Bell | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||||
Timothy John Parker | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||||
David Michael Maurice Guyoncourt | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||||
Adrian John Lawson | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||||
Andrew Ashton | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||||
Lynda Joan Crowley | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||||
Michael George Wilson | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||||
Dr William David Fraser | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||||
Roger Michael Thomas | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.