ONE VISION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
One Vision is a community project which provides practical support to vulnerable individuals and families in the district of Watford. Support is provided to those who self-identify as needing relief as a result of inequalities caused by food poverty and social deprivation. From hot meals and food parcels to mental health signposting services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £134,464 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
38 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 24 Tachwedd 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harjit Singh Grewal | Cadeirydd | 24 November 2020 |
|
|||||||
Dr Udupi Adam Tanvir Alam | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||||
SHARON LEONIE PLATT-MCDONALD | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||||
FAIZAL HAKIM | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||||
GILLIAN ADEBAYO | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||||
Helen Hyde DBE | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.58k | £140.00k | £154.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.13k | £121.00k | £150.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £126.79k | £134.46k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY OR FINANCIAL HARDSHIP IN WATFORD AND THE SURROUNDING AREA BY: 1) PROMOTING NETWORKING AND PARTNERSHIPS WITH LOCAL BUSINESS AND COMMUNITY ORGANISATIONS THROUGH THE EXCHANGE OF INFORMATION AND CO-ORDINATED ACTIVITIES AND PROJECTS FOR PUBLIC BENEFIT. 2) PROMOTING COHESIVE COMMUNITY STRATEGIES TO ADDRESS THE PHYSICAL, SOCIAL, EMOTIONAL, AND MENTAL HEALTH NEEDS OF PEOPLE IN THE LOCAL AREA REGARDLESS OF BACKGROUND OR RELIGIOUS AFFILIATIONS, THROUGH INITIATIVES AND PROJECTS FOR PUBLIC BENEFIT. 3) PROVIDING PRACTICAL SUPPORT TO VULNERABLE INDIVIDUALS AND FAMILIES WHO SELF-IDENTIFY AS BEING IN NEED OF RELIEF AS A RESULT OF INEQUALITIES CAUSED BY FOOD POVERTY AND SOCIAL DEPRIVATION, THROUGH THE PROVISION OF HOT MEALS, FOOD BAGS AND OTHER ESSENTIAL ITEMS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ONE VISION
PENFOLD PARK
ST ALBANS ROAD
- Ffôn:
- 07702566667
- E-bost:
- enoch@ovwatford.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window