THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, SHAMLEY GREEN

Rhif yr elusen: 1193694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of religious services.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £100,601
Cyfanswm gwariant: £106,295

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Mawrth 2021: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SHAMLEY GREEN PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
THE REVEREND SALLY JANE DAVIES Cadeirydd 04 July 2006
Dim ar gofnod
NICHOLAS GRAHAM RUSSELL-DAVIS Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
THOMAS BRIAN CORNWELL Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
JANICE MARGUERITE GOLDSMITH Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
SUSAN WILLIS Ymddiriedolwr 18 July 2022
Dim ar gofnod
ALISON JANE HARDING Ymddiriedolwr 18 July 2022
Dim ar gofnod
JOELLE TAMRAZ Ymddiriedolwr 18 July 2022
Dim ar gofnod
Penelope Hodgson Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
MARGARET GOODCHILD Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
KEVIN ANDREW GARVEY Ymddiriedolwr 25 April 2010
Dim ar gofnod
Richard Anthony Robinson Ymddiriedolwr 25 April 2004
BABS UK
Derbyniwyd: Ar amser
SPOTTISWOODE MEMORIAL HALL, OTHERWISE THE WAR AND SPOTTISWOODE MEMORIAL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
CRANLEIGH VILLAGE HEALTH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ANGLO-ARGENTINE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £107.80k £93.43k £100.60k
Cyfanswm gwariant £91.87k £97.04k £106.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £14.71k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 09 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 09 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 02 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 02 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 22 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 22 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE VICARAGE
CHURCH HILL
SHAMLEY GREEN
GUILDFORD
GU5 0UD
Ffôn:
01483892030