ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, SHAMLEY GREEN
Rhif yr elusen: 1193694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE REVEREND SALLY JANE DAVIES | Cadeirydd | 04 July 2006 |
|
|
||||||
JANICE MARGUERITE GOLDSMITH | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||
NICHOLAS GRAHAM RUSSELL-DAVIS | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||
THOMAS BRIAN CORNWELL | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||
SUSAN WILLIS | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||||
ALISON JANE HARDING | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||||
JOELLE TAMRAZ | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||||
Penelope Hodgson | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||||
MARGARET GOODCHILD | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||||
CLARE STEVENS | Ymddiriedolwr | 17 September 2012 |
|
|
||||||
KEVIN ANDREW GARVEY | Ymddiriedolwr | 25 April 2010 |
|
|
||||||
Richard Anthony Robinson | Ymddiriedolwr | 25 April 2004 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.