ymddiriedolwyr MAYFLOWER ACADEMY LIMITED
Rhif yr elusen: 1194797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL RAYMOND WRIGHT | Cadeirydd | 27 May 2022 |
|
|
||||
Harriett Rose McBoyle | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Roger David Harrison | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Michael David Ockwell | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|||||
Jill Margery Low | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
Paul Hewitt | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
Sandeep Sesodia | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Lisa Mitchell | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|
||||
Shaun William Pantling | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.