THE FRIENDLY FOOD CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Throughout England to promote good health and wellbeing, particularly but not exclusively among those who are economically and socially disadvantaged. Various types of sessions designed to increase understanding and skills in nutrition, healthy eating, cooking, meal planning, growing food and budgeting and raise awareness of the relationship between diet and health.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £64,950 o 1 gontract(au) llywodraeth a £85,623 o 7 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 24 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1110940 THE TRAINING AND LEARNING COMPANY
- 18 Ionawr 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Balfe | Cadeirydd | 18 October 2023 |
|
|
||||
Victor Itsevhekhai Igbaifua | Ymddiriedolwr | 09 January 2025 |
|
|
||||
Sarah Rouse | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Jeremy Stein | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|||||
Iain Stevenson | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Susan Read | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £266.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £155.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £64.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £85.62k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION CONVERSION DATED 20 MAR 2023
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (“OBJECTS”), TO BE CARRIED OUT FOR THE PUBLIC BENEFIT IN SUCH PARTS OF ENGLAND AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: 1) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AND WELLBEING, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY AMONG THOSE WHO ARE ECONOMICALLY AND SOCIALLY DISADVANTAGED, THROUGH THE PROVISION OF EDUCATIONAL PROGRAMMES DESIGNED TO INCREASE UNDERSTANDING AND SKILLS IN NUTRITION, HEALTHY EATING, COOKING, MEAL PLANNING, GROWING FOOD AND BUDGETING AND RAISE AWARENESS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DIET AND HEALTH. 2) THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Townsend Community Centre
Jewell Road
Bournemouth
BH8 0LT
- Ffôn:
- 01202552419
- E-bost:
- hello@thefriendlyfoodclub.org
- Gwefan:
-
thefriendlyfoodclub.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window