HOPE CHURCH, ASHTON-IN-MAKERFIELD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing the community of Ashton-in-Makerfield and beyond with the opportunity to learn about Christian faith and practice through the provision of public Bible teaching and Christian fellowship in a variety of ways. We also provide other activities of benefit for the local community, such as youth clubs and parents and toddlers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Wigan
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Richard Cornall | Cadeirydd | 18 January 2021 |
|
|
||||
Philip John Robert Davies | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
James Edward Magleave | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Andrew Parsons | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Howard George Williams | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Harold Heath | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
NICK WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £115.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £82.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 18 Jan 2021 as amended on 01 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH (APPENDIX 1) PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY WITHIN ASHTON-IN-MAKERFIELD WIGAN AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD; AND 2. SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS SHALL, IN THE OPINION OF THE CHARITY TRUSTEES, FURTHER THE WORK OF THE CHURCH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOPE CHURCH
24 HEATH ROAD
ASHTON-IN-MAKERFIELD
WN4 9DY
- Ffôn:
- 01942725621
- E-bost:
- michael@hopechurchashton.org
- Gwefan:
-
hopechurchashton.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window