Ymddiriedolwyr ABERTHIN VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 517376

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Minchin | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Nicki James | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Nick Mitten | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Scott Alford | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Toby Lewis | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Kevin Adams | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Jenny Hughes | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|||||
Bethan Bruce | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Natasha Patterson | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Dr Kate Watts | Ymddiriedolwr | 16 October 2013 |
|
|
||||
LAWRENCE GOLDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.