LIVERPOOL ROAD METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing Christian services such as Sunday worship services, Iona worship services (Thursday AM), Weddings, Baptisms and Funerals. Girls Brigade, FACETS (pensioner activities day (Tues)), Food Pantry, Warm Space, Free Library (in partnership with Birkdale Community Hub and Library).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Sefton
Llywodraethu
- 14 Ionawr 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Patrick Michael Evans | Cadeirydd | 31 May 2015 |
|
|||||||
Andrew Malcolm Tate | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|||||||
Barry James Stewart | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
Peter Oldham | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||||
Janet Oldham | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||||
Sally Eyes | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||||
Valerie Taberner | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||||
Derek Taberner | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||||
Jayne Wilcox | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||||
Doreen Susan Iddon | Ymddiriedolwr | 20 May 2018 |
|
|
||||||
Craig Horan | Ymddiriedolwr | 20 May 2018 |
|
|
||||||
Pamela Christopher | Ymddiriedolwr | 20 May 2018 |
|
|
||||||
Eileen Fyles | Ymddiriedolwr | 24 May 2015 |
|
|
||||||
Colin Fyles | Ymddiriedolwr | 24 May 2015 |
|
|
||||||
Gillian Scott-Taggart | Ymddiriedolwr | 20 May 2007 |
|
|
||||||
Geoffrey Edward France | Ymddiriedolwr | 23 May 2004 |
|
|
||||||
Joan Elizabeth Upton | Ymddiriedolwr | 23 May 2004 |
|
|
||||||
Mark Edward Taylor | Ymddiriedolwr | 23 May 2004 |
|
|
||||||
JAMES LLOYD | Ymddiriedolwr | 23 May 2004 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.68k | £75.62k | £71.57k | £94.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.22k | £70.46k | £73.58k | £93.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 17 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 17 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 01 Ionawr 2023 | 185 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 01 Ionawr 2023 | 185 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) AS AMENDED BY STATUTORY INSTRUMENT DATED 20 SEP 1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Welwyn Avenue
SOUTHPORT
Merseyside
PR8 3BE
- Ffôn:
- 07813211501
- E-bost:
- hitasco@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window