THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER, HIGHFIELDS

Rhif yr elusen: 1193247
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Activities at St Peter's Highfields Religious services Provision of a variety of activities supported by the P.C.C to promote social inclusion and prevent social isolation Hire of halls for local community use

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £62,104
Cyfanswm gwariant: £70,258

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Caerl?r

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Ionawr 2021: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST PETER, HIGHFIELDS (Enw gwaith)
  • ST PETER, HIGHFIELDS PCC (Enw gwaith)
  • ST PETER'S HIGHFIELDS (Enw gwaith)
  • ST PETER'S, HIGHFIELDS PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Jonathan Mark Surridge Cadeirydd 29 October 2020
ST PETER'S COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
ALDERMAN NEWTON'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PHILIP LEICESTER
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Mia Naomi Simon Ymddiriedolwr 21 August 2024
Dim ar gofnod
Anita Fogarty Ymddiriedolwr 28 May 2023
Dim ar gofnod
Jennifer Hillhouse Ymddiriedolwr 28 May 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Ann Gray Ymddiriedolwr 22 May 2022
ST PETER'S COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Jesus Brito Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Rev Caroline Brown Ymddiriedolwr 30 September 2021
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PHILIP LEICESTER
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Cynthia Geranium Simon Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Geraldine Maudrina Robbins Ymddiriedolwr 29 October 2020
Dim ar gofnod
Delroy Francisco Davis Ymddiriedolwr 29 October 2020
Dim ar gofnod
Christopher Paul Gray MMus BA Ymddiriedolwr 29 October 2020
THE BRITISH INSTITUTE OF ORGAN STUDIES
Derbyniwyd: Ar amser
Harold Hawkins Punter Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £41.66k £45.90k £62.10k
Cyfanswm gwariant £35.40k £52.99k £70.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.17k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 04 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 16 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 10 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 10 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. PETERS HIGHFIELDS
2 ST. PETERS ROAD
LEICESTER
LE2 1DA
Ffôn:
01162553095