THE VINE CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Vine Centre offers personalised support to its beneficiaries which include specialist mental health, anger management and addiction as well as support for general well being, budgeting, housing and benefits. We offer training opportunities, help to find employment and online IT courses. Our offer includes numeracy and literacy support, groups to stop social isolation and art therapy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £43,709 o 8 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
42 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
- Surrey
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1095915 THE VINE CENTRE
- 25 Chwefror 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Tilley | Ymddiriedolwr | 29 November 2024 |
|
|
||||
Nicholas Harris | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|||||
Cathy Berry | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Mark Rosling | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
Joyce Bellwood | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Malcolm Bellwood | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Hilary Steventon | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £384.00k | £377.90k | £363.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £313.60k | £330.34k | £351.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.60k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £94.40k | £89.00k | £43.71k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 25 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A CENTRE AND SERVICES, WHICH OFFER INFORMATION, ADVICE, ADVOCACY, TRAINING, COUNSELLING AND HEALTH CARE SERVICES AND WELFARE AND RECREATIONAL FACILITIES TO ITS CLIENTS, PARTICULARLY THOSE WHO ARE VULNERABLE BY HOMELESSNESS, UNEMPLOYMENT, MENTAL HEALTH, LEARNING DIFFICULTIES, ADDICTION, POVERTY OR OTHER SOCIAL DEPRIVATION, TO REDUCE SOCIAL ISOLATION, ENABLE CHANGE AND IMPROVE QUALITY OF LIFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE VINE CENTRE
33 STATION ROAD
ALDERSHOT
GU11 1BA
- Ffôn:
- 01252400196
- E-bost:
- info@thevinecentre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window