KORPU BUILDING BRIDGES WITH THE WORLD LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bible translation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 September 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Aserbaijan
Llywodraethu
- 06 Medi 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERIDOON MOKHOF | Cadeirydd | 05 September 2018 |
|
|
||||
Rev Robert Karami | Ymddiriedolwr | 02 November 2024 |
|
|||||
MATT JEREMY MERRITT | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||
Louise Mokhof | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/09/2022 | 05/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.27k | £23.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.24k | £19.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Medi 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Medi 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
05 Medi 2022
(Mae'r cyfrifon |
12 Gorffennaf 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05 SEP 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28 AUG 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION, FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICLUAR BUT NOT EXCUSIVELY: PRODUCING MEDIA PRODUCTIONS BASED ON BIBLE TRANSLATIONS IN PARTNERSHIP WITH INTERNATIONAL BIBLE TRANSLATION ORGANISATIONS; AND FACILITATING AND MANAGING TRANSLATION OF THE BIBLE INTO DIFFERENT COLLOQUIAL LANGUAGES OF PEOPLE GROUPS IN PARTNERSHIP WITH NATIONAL CHURCHES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 ROXBURGH CLOSE
CAMBERLEY
GU15 1AS
- Ffôn:
- 07532743955
- E-bost:
- fmokhof@korpu.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window