UNEXPECTED PLACES LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of performing arts activities, with a particular focus on children and young people through drama classes, creative and sensory play classes, workshops and outreach projects in Hampshire. Performing original devised productions to the local community and training the next generation of theatre makers through our innovative and supportive youth theatre programme, Light UP.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,894 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 14 Mehefin 2021: Cofrestrwyd
- LIGHT UP (Enw gwaith)
- UNEXPECTED PLACES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Adams | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Juli Richards | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Prof Roberta Comunian | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Darren Sloan | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|||||
Rosanna Louise Houston | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £186.21k | £145.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £238.40k | £156.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.00k | £8.89k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29 JUL 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 SEP 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01 OCT 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12 JUN 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘OBJECTS’) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE PERFORMING ARTS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) THE PROVISION OF WORKSHOPS IN ACTING AND ARTISTIC PERFORMANCE WHICH DEVELOP KNOWLEDGE, SKILLS, CONFIDENCE AND CREATIVITY; B) DELIVERING HIGH QUALITY ORIGINAL THEATRE PERFORMANCES FOR PUBLIC PRESENTATION; C) THE PROVISION OF OPPORTUNITIES TO PARTICIPATE IN OTHER AREAS OF THEATRE PRODUCTION INCLUDING WORKING BACKSTAGE, LIGHTING, SOUND AND PRODUCTION DESIGN. D) THE PROVISION OF OPPORTUNITIES TO PARTICIPATE IN CREATIVE EDUCATIONAL ACTIVITIES SUCH AS ARTS TRAILS, FESTIVALS AND EVENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 1
Emsworth Road
SOUTHAMPTON
SO15 3LX
- Ffôn:
- 07483239331
- E-bost:
- info@lightupdrama.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window